Christian Kürbis
wohnhaft in Zürich, aus Deutschland Aktuelle Mandate: LH Partner Architekten AG Verbundene Personen: Zoltán Stein, Thomas Stalder So bleiben Sie über "Christian Kürbis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Kürbis"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Kürbis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Kürbis"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Kürbis leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Kürbis arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Christian Kürbis
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Kürbis
Publikationsnummer: 4395415, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Landolt + Haller Architekten AG, in Zürich, CHE-101.242.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722313).
Statutenänderung:
21.06.2018.
Firma neu:
LH Partner Architekten AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 03.05.1985 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der einfachen Gesellschaft 'Robert Landolt, Architekt BSA/SIA und Kurt Landolt, Architekt ETH SIA', in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1984 zum Preise von CHF 320'266.65, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Friedrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Thomas, von Escholzmatt-Marbach und Zürich, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kürbis, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1120175, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Landolt + Haller Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.915.691-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 23, Publ. 5855140).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Friedrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kürbis, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stalder, Thomas, von Zürich und Escholzmatt-Marbach, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Escholzmatt, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Aeschi, Stefan, von Himmelried, in Bellikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5855140, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Landolt + Haller Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.915.691-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2009, S. 21, Publ. 5040596).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kürbis, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.