Christina Krummenacher
wohnhaft in Dürnten, aus Zürich Aktuelle Mandate: Genossenschaft Alterssiedlung Dürnten Verbundene Personen: Schneider Andreas Otto Giger, Brigitte Toller-Senn, Jürg Sturzenegger und mehr So bleiben Sie über "Christina Krummenacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Krummenacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christina Krummenacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Krummenacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christina Krummenacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christina Krummenacher arbeiten
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Privatpersonen mit dem Namen Christina Krummenacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christina Krummenacher
Publikationsnummer: HR02-1005829523, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Alterssiedlung Dürnten, in Dürnten, CHE-106.957.687, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005070960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünenfelder, August, von Mels, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler-Winkler, Esther, von Wald (ZH), in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Schneider Andreas Otto, von Nesslau, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Christina, von Zürich, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2759032, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Spitex Wiedikon, in Zürich, CH-020.6.000.368-8, Versorgung der Bevölkerung mit Spitex-Dienstleistungen, Verein (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2004, S. 17, Publ. 2426044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Christina, von Escholzmatt, in Dürnten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Monika, von St. Gallenkappel, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölsch, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Spitex Wiedikon, in Zürich, Versorgung der Bevölkerung mit Spitex-Dienstleistungen im Quartier Zürich-Wiedikon, Verein (SHAB Nr. 146 vom 28.07.2000, S. 5174).
Statutenänderung:
30.05.2001, 20.06.2001. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gimple-Grelling, Karin, von Zürich und Madiswil, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Carla, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Dominik, von Bülach und Egliswil, in Bülach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Johann, von Zürich und Isenthal, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bösch, Werner, von Zürich und Alt St. Johann, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skarda-Skorepa, Zdenka, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krummenacher, Christina, von Escholzmatt, in Dürnten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Raymann, Monika, von St. Gallenkappel, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].