Edith Koch-Dölle
wohnhaft in Altenrhein, aus Thal Aktuelle Mandate: Altenrheiner Puppenatelier Edith Koch Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Edith Koch-Dölle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edith Koch-Dölle"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Edith Koch-Dölle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Edith Koch-Dölle"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Edith Koch-Dölle leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Edith Koch-Dölle arbeiten
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Privatpersonen mit dem Namen Edith Koch-Dölle
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Edith Koch-Dölle
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Koch Transport AG, in Thal, Umschlag, Einlagerung sowie Transporte von Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2002, S. 10, Publ. 336514).
Statutenänderung:
10.07.2002.
Zweck neu:
Erbringen von Transportdienstleistungen sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Betriebsstätten errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben oder weiterveräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.06.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 27. Juni 1991 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1990 von der bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Frank Koch, Transporte', in Altenrhein, Gde. Thal, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven von CHF 431 574.05 und Passiven von CHF 328 825.41, zum Preise in der Höhe des Aktivenüberschusses von CHF 102 748.64, wovon CHF 100 000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch-Dölle, Frank, von Thal, in Altenrhein (Thal), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Koch-Dölle, Edith, von Thal, in Altenrhein (Thal), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Planzer, Nils, von Schattdorf, in Oetwil an der Limmat, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldman, Daniel, von Thal, in Altenrhein (Thal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Goldmann, Daniel, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Gut, Edgar, von Wettingen, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Michael, von Thal, in Altenrhein (Thal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].