Lucia Klemenjak
wohnhaft in Buttisholz, aus Entlebuch, Buttisholz und Wolhusen Aktuelle Mandate: Avalon Consulting AG Verbundene Personen: Christian Klemenjak So bleiben Sie über "Lucia Klemenjak" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lucia Klemenjak"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lucia Klemenjak" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lucia Klemenjak"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lucia Klemenjak leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lucia Klemenjak arbeiten
Vermittlung Zeitarbeitskräfte
Vermittlung Zeitarbeitskräfte
Privatpersonen mit dem Namen Lucia Klemenjak
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lucia Klemenjak
Publikationsnummer: 1019019, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Avalon Consulting AG, in Buttisholz, CH-160.3.003.427-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7218098).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemenjak, Lucia, von Buttisholz, Wolhusen und Entlebuch, in Buttisholz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Buttisholz und Entlebuch, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Klemenjak, Christian, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Avalon Consulting AG, in Einsiedeln, Trachslauerstrasse 68, 8840 Trachslau, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Avalon Consulting AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Buttisholz.
Statuten Hauptsitz:
14.09.1998.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
05.10.1998 [letzte Publikation: SHAB Nr. 151 vom 07.08.2000, S. 5357].
Zweck Hauptsitz:
Entwicklung und Verkauf von EDV- Software sowie Organisations- und Evaluationsberatung im EDV-Bereich;
Betrieb eines Kunden-Rechenzentrums;
Personalberatung sowie Vermittlung;
Beteiligungen.
Eingetragene Personen:
Hübner, Michael, von Deutschland, in Ruswil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klemenjak, Lucia, von Buttisholz, Wolhusen und Entlebuch, in Buttisholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Avalon Consulting AG, in B u t t i s h o l z , Entwicklung und Verkauf von EDV-Software sowie Organisations- und Evaluationsberatung im EDV-Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.1998, S. 7067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischli, Konrad, von Näfels, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dascon AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemenjak, Lucia, von Buttisholz, Wolhusen und Entlebuch, in Buttisholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stauber, Nataly, von Zetzwil, in Freienbach, Revisionsstelle.