Andrea Kessler
wohnhaft in Mettmenstetten, aus Schübelbach Aktuelle Mandate: Alfred Müller AG Verbundene Personen: Stefan Ivanovic, Thomas Flütsch, Patrick Grimm und mehr So bleiben Sie über "Andrea Kessler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Kessler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andrea Kessler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Kessler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andrea Kessler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andrea Kessler arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Andrea Kessler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Kessler
Publikationsnummer: HR02-1005968316, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
AKMOD GmbH, in Rheinfelden, CHE-109.347.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2012, S.0, Publ. 6830700).
Statutenänderung:
07.02.2024.
Sitz neu:
Magden.
Domizil neu:
Gaispelweg 17, 4312 Magden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Handel (Import und Export), Dienstleistungen und Schulungen im Bereich technische Spiel- und Hobbywaren. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, Immaterialgüterrechte zu erwerben, verwerten oder zu veräussern und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Vertrag vom 3.11.2001, 14 Baukästen für ferngelenkte Modellhelikopter zum Preis von CHF 9000.--, der voll auf das Stammkapital angerechnet wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden/Baden (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Andreas, von Glarus Nord, in Magden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Kessler, Cornelia, von Glarus Nord, in Magden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: von Näfels, in Rheinfelden].
Publikationsnummer: HR02-1005932617, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Buchhandlung Paul Voirol AG, in Bern, CHE-107.812.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Andreas, von Trub, in Spiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Décaillet, Séverine, von Salvan, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel Treuhand AG (CHE-105.731.264), in Bolligen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Susanna, von Basel, in Burgdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Walkringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brun, Chantal, von Luzern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Burn, Chantal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kessler, Andreas Sebastian, von Fribourg, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wilhelm, Jörg, von Arosa, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
IKA - Treuhand AG (CHE-107.978.249), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005624590, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Remei AG, in Risch, CHE-102.795.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590254).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Andreas Conrad, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.