Vincent Kern
wohnhaft in Orvin, aus Kölliken Aktuelle Mandate: Société coopérative de construction Orvine Verbundene Personen: Jonathan García López, Nathaële Elodie Aufranc, Luana Finardi und mehr So bleiben Sie über "Vincent Kern" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Kern"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincent Kern" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Kern"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincent Kern leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincent Kern arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Vincent Kern
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincent Kern
Publikationsnummer: HR02-1004604024, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société coopérative de construction ORVINE, à Orvin, CHE-102.317.023, société coopérative (No. FOSC 95 du 18.05.2018, Publ. 4236675).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boder, Daniel, de Orvin, à Orvin, caissier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pahud, Marcel, de Ogens, à Orvin, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Aeschlimann, Eliane, de Arni (BE), à Orvin, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Kern, Vincent, de Kölliken, à Orvin, membre de l'administration, caissier, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature];
Droz, Cindy, de La Chaux-de-Fonds, à Orvin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 4236675, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Société coopérative de construction ORVINE, à Orvin, CHE-102.317.023, société coopérative (No. FOSC 100 du 28.05.2013, Publ. 7204456).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Léchot, Thomas, de Orvin, à Orvin, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Oliveira Junior, Valérie, de Bas-Intyamon, à Orvin, vice-présidente de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Kern, Vincent, de Kölliken, à Orvin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 1530749, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kern informatique AG, in Zürich, CHE-107.908.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1229619).
Firma neu:
Kern informatique AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kern informatique SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Jean-Pierre, von Berlingen, in Fethiye (TR), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kern, Renaud, von Berlingen, in Orbe, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ollon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kern, Vincent, von Berlingen, in Lausanne, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].