Christa Kaestlin
wohnhaft in Zürich, aus Zürich und St. Margrethen Aktuelle Mandate: Ilsebill SA Verbundene Personen: Jürg Henrik Kaestlin So bleiben Sie über "Christa Kaestlin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christa Kaestlin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christa Kaestlin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christa Kaestlin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christa Kaestlin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christa Kaestlin arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Christa Kaestlin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christa Kaestlin
Publikationsnummer: 4042208, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Ilsebill SA, bisher in Zürich, CH-020.3.912.747-5, Anlage von Kapitalien in und Finanzierung von Liegenschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2005, S. 17, Publ. 2988524).
Gründungsstatuten:
13.08.1979.
Statutenänderung:
09.07.2007.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o EBC Economic Business Center AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug.
Zweck:
Anlage von Kapitalien in und Finanzierung von Liegenschaften im In- und Ausland.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaestlin, Dr. Jürg, von Zürich und St. Margrethen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kaestlin, Christa, von Zürich und St. Margrethen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Böhi Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle (wie bisher).
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kaestlin & Co, bisher in Salenstein, Anlage von Kapitalien, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr.176 vom 12.9.1991 S.3964).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Limmatquai 2, 8001 Zürich.
Zweck:
Anlage von Kapitalien in und Finanzierung von Liegenschaften sowie Erwerb, Ueberbauung, Verwaltung, Vermietung und Verkauf von Liegenschaften und Gewerbebetrieben sowie Handel mit Waren aller Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaestlin, Dr. Henrik, von Zürich und St. Margrethen SG, in Salenstein, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaestlin, Christa, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Kaestlin, Dr. Jürg, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift (bisher: von Zürich und St. Margrethen SG).