Evelyn Käser-Schmed
wohnhaft in Uster, aus Disentis/Mustér Aktuelle Mandate: VendoTECH AG, Finarenco AG Verbundene Personen: Hans Jörg Bowald-Pohl, Christoph Sven Magnusson, Madeleine Bowald-Pohl und mehr So bleiben Sie über "Evelyn Käser-Schmed" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Evelyn Käser-Schmed"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Evelyn Käser-Schmed" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Evelyn Käser-Schmed"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Evelyn Käser-Schmed leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Evelyn Käser-Schmed arbeiten
Reparatur von sonstigen Gütern
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Reparatur von sonstigen Gütern
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Privatpersonen mit dem Namen Evelyn Käser-Schmed
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Evelyn Käser-Schmed
Publikationsnummer: HR02-1005267773, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser-Schmed, Evelyn, von Disentis/Mustér, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marco, von Amriswil, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröter, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Schänis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Näpflin, Marcel, von Emmetten, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004935062, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Urimat Schweiz AG, in Hombrechtikon, CHE-100.995.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004481966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmed, Arthur, von Disentis/Mustér, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser-Schmed, Evelyn, von Disentis/Mustér, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1921797, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Finarenco AG, in Uster, CHE-105.063.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 28, Publ. 5725748).
Statutenänderung:
18.12.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung aller Arten von Vermögens- und Finanzdienstleistungen. Insbesondere die Beratung und Betreuung von Mandaten in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung, KMU-Beratung, Family Office, Steuerberatung, Finanzierungen, Versicherungsberatung, Pensions- und Nachlassplanung, Treuhanddienstleistungen inkl. Führung von Buchhaltungen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Walter, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Roger, von Zürich und Schinznach, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Oberflachs, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Käser-Schmed, Evelyn, von Disentis/Mustér, in Uster, mit Einzelunterschrift.