Christine Käser-Marti
wohnhaft in Wangenried, aus Melchnau Aktuelle Mandate: Römisch-Katholische Kirchenstiftung Oberaargau, Geschwister-Gugelmann-Stiftung Verbundene Personen: Francesco Marra, Sophie Patricia Béatrice Groux, Mimoza Radi und mehr So bleiben Sie über "Christine Käser-Marti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Käser-Marti"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Käser-Marti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Käser-Marti"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Käser-Marti leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Käser-Marti arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Christine Käser-Marti
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Käser-Marti
Publikationsnummer: HR02-1005999121, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Römisch-Katholische Kirchenstiftung Oberaargau, in Langenthal, CHE-228.450.641, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815595).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser-Marti, Christine, von Melchnau, in Wangenried (Wangen an der Aare), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangenried, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005092898, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Geschwister-Gugelmann-Stiftung, in Attiswil, CHE-110.376.393, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Gaudenz, von Sumiswald, in Attiswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Christian, von Seeberg, in Attiswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käser-Marti, Christine, von Melchnau, in Wangenried, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumstein-Biedermann, Iris, von Seeberg, in Attiswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005022073, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kirchenstiftung der Römisch-Katholischen Pfarrei Langenthal, in Langenthal, CHE-228.450.641, c/o röm.-kath. Kirchgemeinde, Hasenmattstrasse 36, 4900 Langenthal, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
19.11.1946. 11.10.1952.
Zweck:
Errichtung eines römisch-katholischen Kirchgebäudes sowie weiterer Gebäulichkeiten zum Zwecke der Seelsorge im Gebiete der heutigen Einwohnergemeinde Langenthal und die dauernde Indienstellung der Gebäulichkeiten ausschliesslich für den römisch-katholischen Kultus. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof der Diözese Basel.
Eingetragene Personen:
Rey Kühntopf, Edith, von Geltwil, in Brügg BE (Brügg), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zemp, Peter August, von Luzern, in Herzogenbuchsee, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüttimann, Patrik, von Hohenrain, in Aarwangen, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser-Marti, Christine, von Melchnau, in Wangenried, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer-Visini, Graziella, italienische Staatsangehörige, in Niederönz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.