Florian Jutzi
wohnhaft in Thun, aus Linden Aktuelle Mandate: Elektro Zurbrügg AG Verbundene Personen: Beatrice Plüss-Gfeller, Stefan Hebler, Priska Hebler-Müller So bleiben Sie über "Florian Jutzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Florian Jutzi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Florian Jutzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Florian Jutzi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Florian Jutzi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Florian Jutzi arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Florian Jutzi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Florian Jutzi
Publikationsnummer: HR02-1005808150, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Solutionary GmbH, bisher in Bitsch, CHE-320.167.308, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719915).
Statutenänderung:
12.07.2023.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
c/o Reto Schindler, Florastrasse 3, 3074 Muri b. Bern. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jutzi, Florian Pascal, von Niederhünigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Petrus, Romaine, von Eisten, in Bitsch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Reto Alexander, von Schüpfen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Köniz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Publikationsnummer: HR02-1005471739, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Elektro Zurbrügg AG, in Spiez, CHE-114.816.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004616796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbrügg, Hans-Ulrich, von Frutigen, in Hondrich (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss-Gfeller, Beatrice, von Bern, in Faulensee (Spiez), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hebler-Müller, Priska, von Bern und Hasle bei Burgdorf, in Krattigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jutzi, Florian, von Linden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1004719915, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Solutionary GmbH, in Bitsch, CHE-320.167.308, c/o Romaine Petrus, Furkastrasse 33, 3982 Bitsch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.09.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Beratungsmandaten aller Art für wirtschaftliche, rechtliche und finanzielle Fragen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich oder per E-Mail zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 13.09.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schindler, Reto Alexander, von Schüpfen, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Jutzi, Florian Pascal, von Niederhünigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Petrus, Romaine, von Eisten, in Bitsch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00.