Yvon Bruno Jeiziner
wohnhaft in Bellwald, aus Raron und Bellwald Aktuelle Mandate: Bittel & Jeiziner Bau GmbH Verbundene Personen: Peter Bittel So bleiben Sie über "Yvon Bruno Jeiziner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvon Bruno Jeiziner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yvon Bruno Jeiziner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvon Bruno Jeiziner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yvon Bruno Jeiziner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yvon Bruno Jeiziner arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Yvon Bruno Jeiziner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yvon Bruno Jeiziner
Publikationsnummer: HR02-1005275966, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Stiftung "altes Bellwald", in Bellwald, CHE-102.014.060, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, S.0, Publ. 3533723).
Domizil neu:
c/o Gemeindeverwaltung, Hauptgasse 1, 3997 Bellwald.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambrigger, Georg, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jeiziner, Yvon Bruno, genannt Bruno, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyden, Michael Albert, von Bellwald, in Bellwald, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Holzer, Roger, von Bellwald, in Visp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Volken, Simon, von Grengiols, in Bellwald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: HR02-1004463502, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Bittel & Jeiziner Bau GmbH, in Bellwald, CHE-108.597.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, Publ. 4991240).
Domizil neu:
c/o Peter Bittel, Dorf 273, 3997 Bellwald.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeiziner, Yvon Bruno, genannt Bruno, von Raron, in Bellwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Jeiziner, Bruno].
Publikationsnummer: 1126351, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Stiftung 'altes Bellwald', in Bellwald, CH-600.7.001.153-1, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 21, Publ. 5396452).
Urkundenänderung:
23.04.2011, 07.03.2013.
Domizil neu:
Gemeindeverwaltung, 3997 Bellwald.
Aufsichtsbehörde neu:
Präfekt des Bezirkes Goms. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 23.04.2011 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Otto, von Bellwald, in Bellwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schwestermann & Michel Treuhand AG (CH-600.3.001.681-7), in Fiesch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bittel, Martin, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Paul, genannt Hans, von Bellwald, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Schmid, Paul, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Wenger, Johann, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Wenger, Hans, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Jeiziner, Yvon Bruno, genannt Bruno, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Lambrigger, Georg, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Perren, Reinhard, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bittel, Reinhard, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Paris, Urban Johann, von Bellwald, in Reckingen VS (Reckingen-Gluringen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Paris, Urban, in Reckingen VS].