Eduard Jäggi
wohnhaft in Härkingen, aus Fulenbach Aktuelle Mandate: "Alte Kirche Härkingen" Verbundene Personen: Michael Rötheli, Ariane Wyss, Dominik Nützi und mehr So bleiben Sie über "Eduard Jäggi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eduard Jäggi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eduard Jäggi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eduard Jäggi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eduard Jäggi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eduard Jäggi arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Eduard Jäggi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eduard Jäggi
Publikationsnummer: HR02-1005480817, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
'Alte Kirche Härkingen', in Härkingen, CHE-101.834.072, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922802).
Domizil neu:
Teuffelerweg 1, 4624 Härkingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Paul, von Härkingen, in Härkingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Barbara, von Fulenbach, in Härkingen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazekas, Theresia, von Aedermannsdorf, in Härkingen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäggi, Eduard, von Fulenbach, in Härkingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Repond, André, von Val-de-Charmey, in Härkingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rötheli, Michael, von Härkingen, in Härkingen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5441610, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Milchgenossenschaft Seewen, in Seewen, CH-247.5.000.019-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.1998, S. 5732).
Statutenänderung:
17.12.2009.
Domizil neu:
bei Bruno Berger, Moos 2, 4206 Seewen.
Zweck neu:
Wirtschaftlichen Ertrag durch bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder, Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung/Ortseinwohner von Seewen mit Milch und übrigen Frischprodukten sowie Förderung der Qualitätsproduktion der Milch.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Anschlag im Milchlokal oder mittels Brief oder Zirkular. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 17.12.2009 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Eduard, von Seewen, in Seewen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Bruno, von Oensingen, in Seewen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seewen, Sitz Seewen, Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der Mitglieder usw., Genossenschaft (SHAB Nr.130 vom 08.06.1983, S.1972).
Firma Neu:
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seewen in Liquidation.
Domizil Neu:
c/o Eduard Jäggi, Chäppeliweg 12, 4206 Seewen SO.
Bemerkungen Neu:
Auflösung: Genossenschaft durch Generalversammlungsbeschluss vom 25.03.1998 aufgelöst.
Eingetragene Personen Geändert:
Jäggi, Eduard, Heimat Seewen, in Seewen, Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidli, Bruno, Heimat Seewen, in Seewen, Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Wiggli, Dieter, Heimat Seewen, in Seewen SO, Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Wiggli, Max, Heimat Seewen, in Seewen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Müller, Theophil, Heimat Seewen, in Seewen, Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].