Valentina Sofia Iseli
wohnhaft in Wettingen, aus Hasle bei Burgdorf Aktuelle Mandate: mindsetchangers KLG Verbundene Personen: Valeria Ferrer Marquez So bleiben Sie über "Valentina Sofia Iseli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Valentina Sofia Iseli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Valentina Sofia Iseli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Valentina Sofia Iseli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Valentina Sofia Iseli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Valentina Sofia Iseli arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Valentina Sofia Iseli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Valentina Sofia Iseli
Publikationsnummer: HR01-1005320312, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
mindsetchangers KLG, in Wettingen, CHE-142.011.292, Landstrasse 87, 5430 Wettingen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
20.10.2021.
Zweck:
Online Coaching und Workshops zum Thema Gesetz der Anziehung.
Eingetragene Personen:
Ferrer Marquez, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Valentina, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004958597, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swisskers GmbH, bisher in Wettingen, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004600118).
Statutenänderung:
23.07.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Claridenstrasse 36, 8002 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrer Marquez, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valentina Sofia, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tymoshenko, Tetyana, italienische Staatsangehörige, in Oberwil-Lieli, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2634003, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Swisskers GmbH, in Wettingen, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2221461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Thomas Ernst, von Künten, in Berikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Valentina Sofia, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Iseli, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ferrer Marquez, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].