André Isch
wohnhaft in Zürich, aus Buchegg Aktuelle Mandate: AXA Versicherungen AG Verbundene Personen: Claudio Gienal, Anna Menzi, Sarah Amme und mehr So bleiben Sie über "André Isch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Isch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "André Isch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Isch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen André Isch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen André Isch arbeiten
Betreiben von Versicherungen
Betreiben von Versicherungen
Privatpersonen mit dem Namen André Isch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: André Isch
Publikationsnummer: HR02-1005061489, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
E-Service AG, in Baden, CHE-105.182.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3608411).
Statutenänderung:
07.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Elektro-Installationsgeschäftes sowie Projektierung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen Anlagen und Einrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'250.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 25'000.00]. Aufgrund der Umwandlung der Inhabervorzugspartizipationsscheine in Namenaktien erhöht sich das Aktienkapital um CHF 25'000 auf CHF 125'000.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Teilaktiven von CHF 326'015.-- und Teilpassiven von CHF 204'616.-- der "Hans Rüedi AG", in Gebenstorf, nämlich deren Betriebsteil "Elektroinstallationen", gemäss Bilanz per 01.01.1999, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isch, Andreas, von Oberwil bei Büren, in Baden, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eglin, Werner, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Känerkinden];
Eglin, Oliver, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Känerkinden und Baden, in Ennetbaden].
Publikationsnummer: 3645001, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AXA Versicherungen AG, in Winterthur, CHE-105.788.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carrard, Patrick, von Poliez-Pittet, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Friedrich, von Brugg, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gächter, Walter, von Oberriet SG, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grobet, Olivier, von Montcherand und Arnex-sur-Orbe, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lottenbach, Sascha, von Greppen und Weggis, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moschet, Lambert, von Frauenfeld, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieger, Marcel, von Herisau, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Mario, von Gais, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meschede, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemoine, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly sur Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (FR)];
Andereggen, Nadia, von Obergoms, in Warth-Weiningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bausch, Daniel, von Gebenstorf, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Giulio Cesare, Biagio, von Dallenwil, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Christian, von Naters, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederlenz];
Isch, André, von Buchegg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Hans Jürg, von Rottenschwil, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Thomas, von Oberegg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läser, Andrea Katharina, von Oberstammheim, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wepfer, Andrea Katharina];
Lopizzo, Fabrice, von Oftringen, in Vufflens-le-Château, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Echichens];
Meier, Dominik, von Mönchaltorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen];
Montandon, Fabienne, von Le Locle, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Müller, Ulrich, von Fischingen, in Fischingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peduzzi, Fabrizio, von San Vittore, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lumino];
Pörtig, Sabrina, von Küsnacht ZH, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Renggli, David, von Schötz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Urs, von Thunstetten, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schudel, Ernst, von Beggingen, in Jonschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sternegg, Natalie, von Feuerthalen, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seuzach];
Süess, Nicole, von Buttisholz, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gossau SG];
Thalmann, Daniel, von Plaffeien, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Christian, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Zbinden, Sven, von Rüschegg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3608411, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
E-Service AG, in Baden, CHE-105.182.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602113).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Josef, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isch, Andreas, von Oberwil bei Büren, in Baden, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].