Charles Imbacher
wohnhaft in Schleinikon, aus Luzern Aktuelle Mandate: balanced performance agency gmbh in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Charles Imbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Imbacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Charles Imbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Imbacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Charles Imbacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Charles Imbacher arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Charles Imbacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Charles Imbacher
Publikationsnummer: HR02-1005414170, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
balanced performance agency gmbh, in Schleinikon, CHE-362.328.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, S.0, Publ. 3592235).
Firma neu:
balanced performance agency gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imbacher, Charles, von Luzern, in Schleinikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2030233, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
balanced performance agency gmbh, bisher in Baar, CHE-362.328.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 20, Publ. 6027744).
Gründungsstatuten:
19.01.2011.
Statutenänderung:
04.02.2015.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Kasinostrasse 19, 5000 Aarau.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Claudia, von Schwyz, in Baar, Geschäftsführerin und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imbacher, Charles, von Luzern, in Schleinikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 1286665, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
swiss performance academy ag, in Zürich, CHE-114.050.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6546962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imbacher, Charles, von Luzern, in Schleinikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Behrendt, Daniel, von Altendorf, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffenberger, Christian, von Les Montets, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Dr. Stephan, von Zürich, in Seegräben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].