Christof Hügli
wohnhaft in Neuheim, aus Hasliberg Aktuelle Mandate: Tellco Bank AG Verbundene Personen: Irina Bechmann-Malioukova, Marcel Rüede, Pascal Schneider und mehr So bleiben Sie über "Christof Hügli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christof Hügli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christof Hügli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christof Hügli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christof Hügli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christof Hügli arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Christof Hügli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christof Hügli
Publikationsnummer: HR02-1005808239, Handelsregister-Amt Glarus
Dorfladengenossenschaft Matt, in Glarus Süd, CHE-106.909.659, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377673).
Domizil neu:
Alte Strasse 3, 8766 Matt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Christof, von Meikirch, in Matt (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schegg, Johannes Alfred, genannt Hans, von Glarus Süd, in Matt (Glarus Süd), Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Kurt, von Zürich, in Engi (Glarus Süd), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wedam, Lucio, italienischer Staatsangehöriger, in Netstal (Glarus), Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zentner, Therese, von Glarus Süd, in Matt (Glarus Süd), Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005429118, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Tellco AG, in Schwyz, CHE-103.452.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Risch, Jürg, von Waltensburg/Vuorz, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Stephan Beat, von Sins, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Christof, von Hasliberg, in Neuheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henle, Oliver Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschäni, Roman Michael, von Dittingen, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4377673, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Dorfladengenossenschaft Matt, in Glarus Süd, CHE-106.909.659, Genossenschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882437).
Statutenänderung:
17.05.2018.
Zweck neu:
Versorgung der Dorfbevölkerung mit Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffacher, Susanna, von Glarus Süd, in Matt (Glarus Süd), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bortoluzzi, Livia Anna Katharina, von Affoltern am Albis, in Matt (Glarus Süd), Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmer-Wey, Ursula, von Beromünster, in Matt (Glarus Süd), Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Christof, von Meikirch, in Matt (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffacher, Miriam, von Glarus Süd, in Matt (Glarus Süd), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schegg, Johannes Alfred, genannt Hans, von Glarus Süd, in Matt (Glarus Süd), Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].