Prof. Dr. Pavel Hora
wohnhaft in Mellingen, aus Burgdorf Aktuelle Mandate: FORMInnotech GmbH Verbundene Personen: David Hora So bleiben Sie über "Prof. Dr. Pavel Hora" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Prof. Dr. Pavel Hora"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Prof. Dr. Pavel Hora" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Prof. Dr. Pavel Hora"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Pavel Hora leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Pavel Hora arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Pavel Hora
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Pavel Hora
Publikationsnummer: HR02-1004877234, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
inspire AG für mechatronische Produktionssysteme und Fertigungstechnik, in Zürich, CHE-101.770.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2016, S.0, Publ. 3154285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hora, Dr. Pavel, von Burgdorf, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegener, Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3154285, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
inspire AG für mechatronische Produktionssysteme und Fertigungstechnik, in Zürich, CHE-101.770.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, Publ. 2182125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegwart, Dr. Roland Yves, von Altdorf UR, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morari, Dr. Manfred, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hora, Dr. Pavel, von Burgdorf, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günther, Dr. Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4940170, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
FORMInnotech GmbH, bisher in Zürich, CH-400.4.019.938-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2006, S. 24, Publ. 3202412).
Gründungsstatuten:
29.10.1998.
Statutenänderung:
27.02.2009.
Sitz neu:
Mellingen.
Domizil neu:
Trottackerstrasse 5, 5507 Mellingen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der technischen Beratung auf dem Gebiet der Umformtechnik mit den Schwerpunkten: Entwicklung und Vertrieb technischer Spezialsoftware für umformtechnische Anwendungen, Prozesssimulation und Prozessoptimierung mit Hilfe numerischer FEM-Simulationsverfahren, Auslegung und Optimierung von umformtechnischen Herstellungsprozessen, Schadensanalyse, adaptive Prozesskontrolle zur Qualitätsüberwachung, Erstellung von Werkstoffexpertisen, Erstellung von Gutachten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hora, Prof. Dr. Pavel, von Burgdorf, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 (wie bisher);
Hora, David, von Burgdorf, in Mellingen, mit Einzelunterschrift (wie bisher).