Christoph Hobi
wohnhaft in Rohrbach, aus Mels Aktuelle Mandate: Wohn- und Gewerbegenossenschaft Huttwil (WGH) Verbundene Personen: Ulrich Eggimann, Samuel Moser, Eva Margaretha Flückiger und mehr So bleiben Sie über "Christoph Hobi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Hobi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Hobi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Hobi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Hobi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Hobi arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Hobi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Hobi
Publikationsnummer: HR02-1005559212, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wohn- und Gewerbegenossenschaft Huttwil (WGH), in Huttwil, CHE-103.699.402, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Helene, von Sumiswald, in Huttwil, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Christoph, von Mels, in Rohrbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4063329, Handelsregister-Amt Bern, (36)
COLORA SETA AG, in Huttwil, CHE-106.228.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Christoph, von Mels, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deubelbeiss, Orpheo, von Schinznach Dorf, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Vera, von Wyssachen, in Thunstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Jürg, von Huttwil, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Luzia, von Wyssachen, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Markus, von Signau, in Wabern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Christine-Anita, von Bister, in Zollikofen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Niklaus, von Walterswil (BE), in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2576120, Handelsregister-Amt Bern, (36)
COLORA SETA AG, in Huttwil, CH-053.3.004.200-1, Farbliche Veredelung von Textilien aller Art für Dritte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2004, S. 4, Publ. 2260406).
Statutenänderung:
23.11.2004.
Aktienkapital neu:
CHF 215'000 [bisher: CHF 130'000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 215'000.
Aktien neu:
215 Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 130 Namenaktien zu CHF 1'000]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.11.2004 werden 50 Namenaktien zu CHF 1'000 vernichtet. Gleichzeitig werden 135 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Niklaus, von Walterswil BE, in Schafisheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Suhr];
Hobi, Christoph, von Mels, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Huttwil];
Steffen, Jürg, von Huttwil, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Huttwil];
Steffen, Luzia, von Wyssachen, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langenthal].