Dirk Hewing
wohnhaft in Bern, aus Deutschland Aktuelle Mandate: ITIC AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Dirk Hewing" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dirk Hewing"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dirk Hewing" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dirk Hewing"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dirk Hewing leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dirk Hewing arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Dirk Hewing
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dirk Hewing
Publikationsnummer: HR02-1005055159, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
ITIC AG, in Wilen (TG), CHE-448.674.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, S.0, Publ. 1278781).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
Heidelbergstrasse 11, 8355 Aadorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hewing, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1278781, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
ITIC AG, in Wilen TG, CHE-448.674.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7084168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hewing, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hattingen (DE), Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7084168, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
ITIC AG, in Wilen TG, CH-440.3.027.001-7, Im Lerchenfeld 2, 9535 Wilen bei Wil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen im Bereich Informatik, der Organisation und der Unternehmensführung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 22.02.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hewing, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Hattingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.