Michael Andreas Hämmerli
wohnhaft in Allschwil, aus Weesen Aktuelle Mandate: ald Ausländerdienst Baselland Verbundene Personen: Sarah Graf, Stephan Mathis, Christopher Henry Tütsch und mehr So bleiben Sie über "Michael Andreas Hämmerli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michael Andreas Hämmerli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Michael Andreas Hämmerli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michael Andreas Hämmerli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Michael Andreas Hämmerli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Michael Andreas Hämmerli arbeiten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Privatpersonen mit dem Namen Michael Andreas Hämmerli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Andreas Hämmerli
Publikationsnummer: HR02-1005685885, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ausländerdienst Baselland/ald, in Pratteln, CHE-107.796.116, Verein (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839188).
Statutenänderung:
14.06.2017. 15.06.2021.
Name neu:
ald Ausländerdienst Baselland.
Zweck neu:
Der ald hat folgenden Zweck: a. Förderung der Integration von ausländischen Personen. b. Sprachdienstleistungen für ausländische Personen, Arbeitgebende und Behörden. c. Beratung zu Migrations- und Integrationsfragen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Geschäftstätigkeit. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Geschäftstätigkeit und Zuwendungen aller Art.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beigel, Astrid, deutsche Staatsangehörige, in Steinen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bloch, Stefan Nestor, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Howald-Broder, Eveline, von Sargans und Thörigen, in Itingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mosimann, Kaspar Simon, von Niederdorf, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bolliger Zimmermann, Oliver, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerli, Michael, von Weesen, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mathis, Stephan, von Schupfart, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Tütsch, Christopher Henry, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten.
Publikationsnummer: 2101169, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Swiss Post International Logistics AG, in Basel, CHE-106.120.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1352873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Felix, von Basel, in Münchenstein, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Pia, von Tecknau, in Tecknau, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Michael Andreas, von Weesen, in Olten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kownatzki, Roland Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6659898, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Swiss Post International Logistics AG, in Basel, CH-035.3.013.426-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, S. 0, Publ. 6406926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Philipp, von Basel und Trubschachen, in Sissach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Pia, von Tecknau, in Tecknau, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Michael Andreas, von Weesen, in Olten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.