Dr. Hanns Peter Haber
wohnhaft in Rapperswil, aus Lampenberg Aktuelle Mandate: Detlefson Anlageberatung AG Verbundene Personen: Matthias Dudler So bleiben Sie über "Dr. Hanns Peter Haber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Hanns Peter Haber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Hanns Peter Haber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Hanns Peter Haber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hanns Peter Haber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hanns Peter Haber arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Hanns Peter Haber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hanns Peter Haber
Publikationsnummer: HR02-1005456592, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Detlefson Anlageberatung AG, in Wettingen, CHE-109.514.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343584).
Statutenänderung:
31.03.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen der Vermögensverwaltung und Anlageberatung nach Massgabe des Finanzinstitutsgesetzes sowie das Weiterleiten von Kundenaufträgen und das Vermitteln und Durchführen von Finanz- und Treuhandgeschäften. Zusätzlich bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Kunstobjekten, insbesondere mit Bildern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crowe Curator Audit AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudler, Matthias, von Zürich, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haber, Hanns Peter, von Lampenberg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Freienbach, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005003857, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
PH Wealth Management AG, in Eschenbach (SG), CHE-114.559.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843514).
Firma neu:
PH Wealth Management AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.10.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haber, Dr. Hanns Peter, von Lampenberg, in Eschenbach SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004585658, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
PH Wealth Management AG, in Eschenbach (SG), CHE-114.559.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505797).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haber, Dr. Hanns Peter, von Lampenberg, in Eschenbach SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wagen (Rapperswil-Jona)].