Christian Georg Haas
wohnhaft in Donaueschingen, aus Deutschland Aktuelle Mandate: MT Hölstein AG Verbundene Personen: Martin Alexander Lenz, Florian Haas So bleiben Sie über "Christian Georg Haas" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Georg Haas"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Georg Haas" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Georg Haas"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Georg Haas leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Georg Haas arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Georg Haas
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Georg Haas
Publikationsnummer: 3744519, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Martin & Tschopp GmbH, in Hölstein, CHE-236.500.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2981143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Christian Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Donaueschingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Haas, Hans-Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Dürrheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grahle, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Heiligenberg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2792257, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Martin & Tschopp GmbH, in Hölstein, CHE-236.500.198, c/o MT Hölstein AG, Hauptstrasse 91, 4434 Hölstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.04.2016.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation und der Vertrieb von Instrumenten, Werkzeugen und Präzisionsmaschinenteilen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung den operativen Geschäftsbetrieb der 'MT Hölstein AG' (CHE-102.058.643), in Hölstein, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.04.2016 und Übernahmebilanz per 01.01.2016, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'078'362.00 und die übernommenen Passiven CHF 137'041.00 betragen, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
MT Hölstein AG (CHE-102.058.643), in Hölstein, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lenz, Dr. Martin, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Haas, Hans-Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Dürrheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Haas, Christian Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Donaueschingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 719982, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
VT Vertech AG, in Hölstein, Handel mit technischen Geräten, insbesondere mit Messgeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2001, S. 5653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschopp, Heidi, von Ziefen, in Hölstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle;
Tschopp, Marlies, von Ziefen, in Hölstein, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusek, Dr. Igor, von Binningen, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Christoph, von Basel und Dürrenroth, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Christian Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Donaueschingen (D), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Haas, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Dürrheim (D), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.