Jörg Grossmann
wohnhaft in Kloten, aus Deutschland Aktuelle Mandate: E-Motion GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Jörg Grossmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jörg Grossmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jörg Grossmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jörg Grossmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jörg Grossmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jörg Grossmann arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Jörg Grossmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jörg Grossmann
Publikationsnummer: HR01-1004923473, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
E-Motion GmbH, in Kloten, CHE-392.598.937, Alte Landstrasse 67, 8302 Kloten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Fahrservice und Sicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grossmann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004886137, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Credit Suisse InvestLab 2 AG, in Zürich, CHE-273.611.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004728968).
Statutenänderung:
26.03.2020.
Firma neu:
Allfunds InvestLab 2 AG.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dechow, Dr. Moritz Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gibtner, Tobias Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörfarter, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alcaraz Lopez, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Largo Landeta, Borja, spanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oñoro Carrascal, Marta, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004720107, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Credit Suisse InvestLab AG, in Zürich, CHE-417.016.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590411).
Statutenänderung:
06.09.2019.
Firma neu:
Allfunds InvestLab AG.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shey, Fabian, von Gossau ZH, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Larqué, Rodolphe, von Yverdon-les-Bains, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Christine, von Hombrechtikon, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tagliabue, Luca, von Faido, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehle, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferreira, Barbara, von Leuzigen, in Uitikon, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alcaraz Lopez, Juan, spanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Largo Landeta, Borja, spanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oñoro Carrascal, Marta, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.