Hans-Joachim Griesser
wohnhaft in Lottstetten, aus Deutschland Aktuelle Mandate: COMTAG AG Verbundene Personen: Marc Griesser, Dieter Griesser, Alexander Sieweke So bleiben Sie über "Hans-Joachim Griesser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Joachim Griesser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans-Joachim Griesser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Joachim Griesser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans-Joachim Griesser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans-Joachim Griesser arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Hans-Joachim Griesser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Joachim Griesser
Publikationsnummer: 3666303, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
COMTAG AG, in Wil ZH, CHE-105.049.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 23, Publ. 5565282).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griesser, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Griesser, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2 [bisher: in Finstersee];
Sieweke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2.
Publikationsnummer: 5565282, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
COMTAG AG (COMTAG SA) (COMTAG LTD) (COMTAG INC), bisher in Cham, CH-130.0.010.225-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 26, Publ. 5177956).
Statutenänderung:
02.02.2010.
Sitz neu:
Wil ZH.
Domizil neu:
Grundstrasse 41, 8196 Wil.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken, Erbringen von Dienstleistungen im Managementbereich, Beratung von Finanzinstituten mit Schwergewicht in Informatiklösungen sowie Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Lizenzen, Patenten, Verfahren, Urheberrechten, Marken und anderen Immaterialgüterrechten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griesser, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Griesser, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Finstersee, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2 (wie bisher).
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Infotel AG, in Z ü r i c h , Realisierung von Datenverarbeitungssystemen im weitesten Sinne, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2000, S. 8052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gagliardi, Dr. Bernhard, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griesser, Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gagliardi, Lena, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Christian, von Gränichen, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wengert, Karl, von Obersiggenthal, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
P. Kappeler, Treuhand und Revision, in Aarau, Revisionsstelle.