Dr. Christof Graf
wohnhaft in Basel, aus Riehen und Rehetobel Aktuelle Mandate: Nill Audio Video GmbH Verbundene Personen: Dieter Nill So bleiben Sie über "Dr. Christof Graf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Christof Graf"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Christof Graf" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Christof Graf"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christof Graf leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christof Graf arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Christof Graf
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christof Graf
Publikationsnummer: 4138180, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Institut für Traditionelle Chinesische Medizin Basel AG, in Basel, CH-270.3.012.677-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2007, S. 3, Publ. 4106286).
Firma neu:
Institut für Traditionelle Chinesische Medizin Basel AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.09.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maegli, Stefan, von Liestal und Welschenrohr, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldmeier, Linda, von Möhlin, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Dr. Christof, von Riehen und Rehetobel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kopp, Bruno, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kutter, Gisela, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prétôt, Urs P., von Basel und Le Noirmont, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Institut für Traditionelle Chinesische Medizin Basel AG, in B a s e l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2000, S. 8060).
Statutenänderung:
16.11.2000.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.- [bisher: CHF 100'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.- (Stimmrechtsaktien) und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.-].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Bruno, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prétôt, Urs P., von Basel und Le Noirmont, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Graf, Dr. Christof, von Riehen und Rehetobel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klingler, Wolfram, von Basel und Gossau SG, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kutter, Gisela, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.