Feliciano Gonzalez Muñoz
wohnhaft in Unterägeri, aus Spanien Aktuelle Mandate: Holcim AG, Holcim Technology Ltd und mehr Verbundene Personen: Ralf Behnke, Miljan Gutovic, Catrin Claudia Hinkel und mehr So bleiben Sie über "Feliciano Gonzalez Muñoz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Feliciano Gonzalez Muñoz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Feliciano Gonzalez Muñoz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Feliciano Gonzalez Muñoz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Feliciano Gonzalez Muñoz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Feliciano Gonzalez Muñoz arbeiten
Unternehmensführung und Verwaltung
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Unternehmensführung und Verwaltung
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Feliciano Gonzalez Muñoz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Feliciano Gonzalez Muñoz
Publikationsnummer: HR02-1005898745, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Holcim Technology Ltd, in Zug, CHE-108.813.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Coppet, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goteti, Sridhar, kanadischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrillo Doblado, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Aarau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garnier, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzalez Muñoz, Feliciano, spanischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Pantov, Ventsislav, bulgarischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paradinas Aguilera, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005898744, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Holcim Group Services Ltd, in Zug, CHE-328.357.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goteti, Sridhar, kanadischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez Muñoz, Feliciano, spanischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
Publikationsnummer: HR02-1004890541, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Holcim Group Services Ltd, bisher in Holderbank (AG), CHE-328.357.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004794031).
Statutenänderung:
08.04.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bénard, Jean-Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Fresnes (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carstensen, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Staufen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eitel, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzalez, Tamara, von Eschenbach (SG), in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossini, Frank, von Basel, in Küsnacht (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albertini, Claudia, italienische Staatsangehörige, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forrest, Nollaig Anne, von Veyrier, in Soral, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzalez Muñoz, Feliciano, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Madrid (ES)];
Gutovic, Miljan, australischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Haegy, Natascha, von Basel, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janssen, Dana, niederländische Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schirmeisen, Carsten Ansgar, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.