Céline Gelli
wohnhaft in Villars-sur-Ollon, aus Montanaire Aktuelle Mandate: Guava Swiss Sàrl Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Céline Gelli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Céline Gelli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Céline Gelli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Céline Gelli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Céline Gelli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Céline Gelli arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Céline Gelli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Céline Gelli
Publikationsnummer: HR02-1005213538, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Fondation AClem, à Chermignon, CHE-109.816.793, fondation (No. FOSC 76 du 22.04.2014, p.0, Publ. 1463119).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gelli, Céline, de Montanaire, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Boscacci, Rosario, de Lausanne, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Chermignon];
Boscacci, Laura, de Freienbach, à Saint-Sulpice (VD), secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Ecublens (VD)];
Hurter, Laurence, de Malters, à Jouxtens-Mézery, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Rocoffort de Vinnière, Grace, de Leukerbad, à Barcelone (ES), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Guidotti, Dott. Patrick, de Bellinzona, à Irvine (US), membre, sans droit de signature [précédemment: de Monte Carasso, à Pasadena (USA), membre, avec signature collective à deux];
Kümin Guidotti, Natalia, de Bellinzona, à Irvine (US), membre, sans droit de signature [précédemment: de Monte Carasso, à Vacallo, membre, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 1463119, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Fondation AClem, à Chermignon, CHE-109.816.793, fondation (No. FOSC 118 du 20.06.2012, p. 0, Publ. 6726404).
Nouvelle organisation:
[mention de l'organisation biffée d'office suite à la modification de l'ORC entrée en vigueur le 01.01.2012].
Inscription ou modification de personne(s):
Gelli, Céline, de Montanaire, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature.