Christian Gees
wohnhaft in Bonaduz, aus Basel Aktuelle Mandate: PAXMATIC AG, HALYBU Holding GmbH Verbundene Personen: Roy Mayer, Daniel Otto Gschwend, Roy Mayer und mehr So bleiben Sie über "Christian Gees" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Gees"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Gees" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Gees"
|
|
Christian Gees
wohnhaft in Chur, aus Scharans Aktuelle Mandate: Auin AG Verbundene Personen: Marc Grünenfelder, Marietta von Pfuhlstein, Maike Roos und mehr So bleiben Sie über "Christian Gees" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Gees"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Gees" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Gees"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Gees leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Gees arbeiten
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Christian Gees
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Gees
Publikationsnummer: HR02-1006070316, Handelsregister-Amt Graubünden
ecowert AG, in Chur, CHE-113.552.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493937).
Statutenänderung:
19.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Eichenberger Revital SA (CHE-316.953.019), in Chur, gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 1'560'230.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'291'497.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Auin AG.
Domizil neu:
La-Nicca-Strasse 6, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, die Beratung, die Untersuchung und die Projektleitung im Bereich Umwelt- und Gewässerfragen sowie die Erbringung von Ingenieurleistungen, insbesondere im Bereich Wasserbau. Im Weiteren bietet sie Dienstleistungen aller Art im Bereich Betriebsberatung und Sport an und führt unabhängige Moderations- und Mediationstätigkeiten im Umwelt- und Baubereich durch. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder durch andere elektronische Mittel. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.04.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pitsch, Pio, von Val Müstair, in Val Müstair, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünenfelder, Jakob, von Vilters-Wangs, in Flims, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Grünenfelder, Dr. Marc, von Vilters-Wangs, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Negri AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-113.931.842), in Chur, Revisionsstelle;
Gees, Christian, von Scharans, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Marit, von Landquart, in Landquart, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roos, Maike, von Arosa, in Quarten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thaler, Ivo, von Gaiserwald, in Trin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Pfuhlstein, Marietta, von Dübendorf, in Bonaduz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005920176, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Property One Investors AG, in Zug, CHE-359.111.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gees, Christian, von Scharans, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005845679, Handelsregister-Amt Zug, (170)
PURE Funds AG, in Zug, CHE-476.179.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2023, Publ. 1005817533).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gees, Christian, von Scharans, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].