Viktor Josef Gasser
wohnhaft in Eglisau, aus Schwyz Aktuelle Mandate: Gasser & Partner Architekten + GU AG Verbundene Personen: Akbar Hakimi Fard, Stephan Klink, Marcel Alexander Reinhard So bleiben Sie über "Viktor Josef Gasser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Viktor Josef Gasser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Viktor Josef Gasser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Viktor Josef Gasser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Viktor Josef Gasser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Viktor Josef Gasser arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Viktor Josef Gasser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Viktor Josef Gasser
Publikationsnummer: HR02-1004932573, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gasser & Partner Architekten AG, in Bülach, CHE-109.415.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, S.0, Publ. 1528397).
Statutenänderung:
25.06.2020.
Zweck neu:
Betrieb eines Architekturbüros, die Abwicklung von GU (Generalunternehmer) Aufträgen und die Maklertätigkeit mit Liegenschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern einschliesslich des An- und Verkaufs von Grundeigentum.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Viktor Josef, von Schwyz, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Stephan, von Märstetten, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hakimi Fard, Akbar, von Zürich, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hochfelden];
Hakimi Fard, Farahin Leo Hassan, von Zürich, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6131230, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gasser & Partner Architekten + GU AG, in Bülach, CH-020.3.035.020-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 22, Publ. 5588018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Viktor, von Schwyz, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bachenbülach].
Publikationsnummer: 6131232, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gasser & Partner Architekten AG, in Bülach, CH-020.3.025.261-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 21, Publ. 4607664).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Viktor Josef, von Schwyz, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bachenbülach].