Hans Gammenthaler
wohnhaft in Windisch, aus Sumiswald Aktuelle Mandate: TCM San He GmbH Verbundene Personen: Lixin Gammenthaler-Wang So bleiben Sie über "Hans Gammenthaler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Gammenthaler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans Gammenthaler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Gammenthaler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans Gammenthaler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans Gammenthaler arbeiten
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Privatpersonen mit dem Namen Hans Gammenthaler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Gammenthaler
Publikationsnummer: 5585454, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
TCM San He GmbH, in Brugg, CH-400.4.032.715-2, c/o Taiyuanfeng - Obermeier, Neumarktplatz 14b, 5200 Brugg AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.04.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt traditionelle chinesische Medizin zu betreiben und zu finanzieren. Des Weiteren erbringt sie Dienstleistungen und Marketing im Bereich der Medizin. Dieses beinhaltet damit verbundene Nebenerwerbe einschliesslich den Handel mit medizinischen und industriellen Produkten sowie Dienstleistungen im industriellen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmungen ähnlicher Art erwerben, verkaufen oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gammenthaler-Wang, Lixin, von Sumiswald, in Windisch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gammenthaler, Hans, von Sumiswald, in Windisch, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2151388, Handelsregister-Amt Bern, (36)
SEG-BERN, GENOSSENSCHAFT FÜR EIER UND GEFLÜGEL, in Bern, Unterstützung der einheimischen Geflügel- und Kleintierhaltung usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2001, S. 4615).
Adresse der Verwaltung:
Weyermannsstrasse 20, 3008 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gammenthaler, Hans, von Sumiswald, in Langendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fattler, Karl Heinz, von Rüderswil, in Köniz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1188370, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Vorsorgestiftung der SEG-Bern, in Bern, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterin usw., Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2002, S. 3, Publ. 447246).
Name neu:
Vorsorgestiftung der SEG-Bern in Liquidation. Gemäss Verfügung des Amtes für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern vom 7.3.2002 wurde diese Stiftung im Handelsregister gelöscht. Da sich nachträglich herausstellte, dass die Liquidation nicht vollständig durchgeführt worden ist, wird die Stiftung nun gemäss Verfügung vom 10.4.2003 des selben Amtes zum alleinigen Zweck der vollständigen Liquidation wieder eingetragen. [gestrichen: Die Stiftung ist gemäss Verfügung des Amtes für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (ASVS) vom 07.03.2002 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Andreas, von Schwadernau, in Schwadernau, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Paul Dr., von Eriswil, in Toffen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gammenthaler, Hans, von Sumiswald, in Langendorf, Mitglied, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maag, Hans, von Bachenbülach, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Toma, Beatrice, von Lauperswil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].