Christian Gagg
wohnhaft in Saint-Légier-La Chiésaz, aus Lutry und Kreuzlingen Aktuelle Mandate: Seroc Equipements Routiers SA Verbundene Personen: Céline Vidueira, Nathalie Oguey, Chantal Oguey und mehr So bleiben Sie über "Christian Gagg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Gagg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Gagg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Gagg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Gagg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Gagg arbeiten
Strassen-, Schienen- und Tunnelbau
Strassen-, Schienen- und Tunnelbau
Privatpersonen mit dem Namen Christian Gagg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Gagg
Publikationsnummer: 6283838, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Seroc Equipements Routiers SA, à Vouvry, CH-621.9.006.723-2, succursale (No. FOSC 238 du 09.12.2002, p. 15, Publ. 762774), avec siège principal à Roche VD.
Numéro d'identification du siège principal:
CH-550.1.031.838-1.
Date des statuts du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Inscription au RC du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
But du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Publications du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC sont radiées d'office.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Oguey, Michel, de Ormont-Dessous, à Villeneuve VD, avec signature individuelle;
Raymond, Christian, de Château-d'Oex, à Château-d'Oex, avec procuration collective à deux;
Gagg, Christian, de Lutry et Kreuzlingen, à Blonay, avec procuration collective à deux.
Publikationsnummer: 762774, Handelsregister-Amt Wallis
Seroc Equipements Routiers SA, à Vouvry, Chemin du Maupas, 1896 Vouvry, nouvelle succursale.
Raison sociale du siège principal:
Seroc Equipements Routiers SA.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Roche VD.
Date des statuts du siège principal:
29.10.2002.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
05.11.2002.
But du siège principal:
commerce, location, fabrication, pose, entretien et réparation de produits et matériaux servant à l'équipement des routes, des entreprises ou de l'industrie.
Publications du siège principal:
FOSC du 11.11.2002, p. 14.
Personnes inscrites:
Oguey, Michel, de Ormont-Dessous, à Villeneuve VD, avec signature individuelle;
Raymond, Christian, de Château-d'Oex, à Château-d'Oex, avec procuration collective à deux;
Gagg, Christian, de Lutry et Kreuzlingen, à Blonay, avec procuration collective à deux.