Judith Fuss-Sturzenegger
wohnhaft in Wattenwil, aus Teuffenthal (BE) Aktuelle Mandate: Editions Sénevé, Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche Verbundene Personen: Daniel Joss, Linus Pfister, Evelyne Paulette Zwahlen und mehr So bleiben Sie über "Judith Fuss-Sturzenegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Judith Fuss-Sturzenegger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Judith Fuss-Sturzenegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Judith Fuss-Sturzenegger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Judith Fuss-Sturzenegger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Judith Fuss-Sturzenegger arbeiten
Betreiben eines Verlagswesens (analog/digital)
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben eines Verlagswesens (analog/digital)
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Judith Fuss-Sturzenegger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Judith Fuss-Sturzenegger
Publikationsnummer: 1633997, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche, in Thun, CHE-108.281.866, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6435764).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haften ausschliesslich das Vereinsvermögen. Die persönliche Haftung sowie die Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Organisation neu: [Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.]. [gestrichen: Organe: Mitgliederversammlung, Vorstand, Kontrollstelle].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vetsch, Erich, von Grabs, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Daniel, von Heiligenschwendi, in Goldiwil (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dänzer, Thomas, von Frutigen, in Steffisburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Paul, von Gerzensee, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuss-Sturzenegger, Judith, von Teuffenthal BE, in Wattenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Längenbühl (Forst-Längenbühl)];
Joss, Daniel, von Konolfingen, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HST Treuhand AG (CHE-103.337.991), in Thierachern.
Publikationsnummer: 6435764, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'372 vom 10.06.2011. Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche, in Thun, CH-092.6.003.650-0, Verein (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, S. 0, Publ. 6207280). [Nachstehende Person wurde mit TR-Eintrag Nr. 8372 vom 10.06.2011 fälschlicherweise doppelt eingetragen, statt lediglich deren Wohnort von Rubigen nach Längenbühl (Forst-Längenbühl) mutiert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuss-Sturzenegger, Judith, von Teuffenthal BE, in Rubigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6207280, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche, in Thun, CH-092.6.003.650-0, Verein (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 5, Publ. 5053526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Willy, von Schangnau, in Goldiwil (Gde. Thun), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Erich, von Grabs, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Linus, von Bülach, in Thun, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Hanna Pfister [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Helene, von Schangnau, in Schüpfen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Evelyne Paulette, von Guggisberg, in Niedererlinsbach (Erlinsbach SO), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Hanna, von Zäziwil, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Linus Pfister;
Fuss-Sturzenegger, Judith, von Teuffenthal BE, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Daniel, von Heiligenschwendi, in Goldiwil (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien.