Patrick Freiberg
wohnhaft in Spiegel b. Bern, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Haco AG Verbundene Personen: Lukas Beat Bucheli, Daniel Guldimann, Phil Portmann und mehr So bleiben Sie über "Patrick Freiberg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Freiberg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Freiberg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Freiberg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Freiberg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Freiberg arbeiten
Produktion von Lebensmitteln
Produktion von Lebensmitteln
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Freiberg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Freiberg
Publikationsnummer: HR02-1006025300, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Haco AG, in Muri bei Bern, CHE-102.698.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholl, Dirk Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucheli, Lukas, von Malters, in Fribourg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Freiberg, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Spiegel b. Bern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Guldimann, Daniel, von Lostorf, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lauber, Lisa-Marie, deutsche Staatsangehörige, in Rubigen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Winkler, Lisa-Marie];
Portmann, Phil, von Escholzmatt-Marbach, in Rubigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Daniel, von Stein (AR), in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005933800, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Mattel AG, in Köniz, CHE-106.019.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005688904).
Firma neu:
Mattel AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mattel SA en liquidation) (Mattel Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scacchi, Marina, von Mümliswil-Ramiswil, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freiberg, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trischler, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel/Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hofer, Urs, von Biglen, in Winterthur, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004942484, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Mattel AG, in Köniz, CHE-106.019.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luthra, Sanjay, indischer Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trischler, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel/Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scacchi, Marina, von Mümliswil-Ramiswil, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freiberg, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].