Marie-Elise Fardel
wohnhaft in Ayent, aus Lens, Icogne und Ayent Aktuelle Mandate: Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent Verbundene Personen: Jean Dussex, Freddy Aymon, Eddy Délétroz So bleiben Sie über "Marie-Elise Fardel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marie-Elise Fardel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marie-Elise Fardel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marie-Elise Fardel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marie-Elise Fardel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marie-Elise Fardel arbeiten
Betreiben einer Bäckerei
Betreiben einer Bäckerei
Privatpersonen mit dem Namen Marie-Elise Fardel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marie-Elise Fardel
Publikationsnummer: 3983235, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent, à Ayent, CHE-108.056.973, société coopérative (No. FOSC 153 du 10.08.2017, Publ. 3690287).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morard, Daniel, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Bétrisey, Pierrot, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dussex, Jean, de Ayent, à Ayent, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Aymon, Freddy, de Ayent, à Arbaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, Icogne et Lens, à Ayent, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre et secrétaire, avec signature collective à deux];
Morard, Maria Fabienne Brigitte, dite Brigitte, de Ayent, à Ayent, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Publikationsnummer: 6398842, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société coopérative de Boulangeries et moulins Agricoles d'Ayent, à Ayent, CH-626.5.002.291-0, société coopérative (No. FOSC 128 du 05.07.2007, p. 24, Publ. 4010178).
Modification des statuts:
21.05.2010.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de Boulangerie et Moulin Agricole d'Ayent.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Praplan, Gilles, de Ayent, à Ayent, membre du conseil, sans droit de signature;
Constantin, François, de Ayent, à Ayent, membre du conseil, sans droit de signature;
Praplan, Gilles, de Ayent, à Ayent, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Morard, Daniel, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature;
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, Lens et Icogne, à Ayent, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: de Ayent]. Selon déclaration du 25.07.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: 4010178, Handelsregister-Amt Wallis
Société coopérative de Boulangeries et moulins Agricoles d'Ayent, à Ayent, CH-626.5.002.291-0, exploitation de moulins et boulangeries sur le territoire d'Ayent, société coopérative (FOSC no 133 du 12.07.2005, p. 18, publ. 2929100).
Personne et signature radiée:
Morard, Brigitte, de Ayent, à Ayent, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, à Ayent, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.