Urs Ewald
wohnhaft in 3615 Buchholterberg, aus Langnau im Emmental Aktuelle Mandate: Dällenbach Ewald Architekten AG, Dällenbach & Ewald Holding AG Verbundene Personen: Barbara Dällenbach Ewald, Barbara Dällenbach Ewald So bleiben Sie über "Urs Ewald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Ewald"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Ewald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Ewald"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs Ewald leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs Ewald arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Urs Ewald
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Ewald
Publikationsnummer: 1269855, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Dällenbach & Ewald Holding AG, in Steffisburg, CHE-101.111.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7205816).
Statutenänderung:
17.12.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Finanzgeschäfte durchführen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Von Schenk Peter, von Thun und Eggiwil, in Steffisburg, sämtliche 100 Namenaktien zu nom. CHF 1'000.-- der Peter Schenk Architekten AG, in Steffisburg, zum Preis von höchstens CHF 500'000.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 17.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser Treuhand, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach Ewald, Barbara, von Langnau im Emmental und Signau, in Buchholterberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg];
Ewald, Urs, von Langnau im Emmental, in Buchholterberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg].
Publikationsnummer: 1269857, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Dällenbach Ewald Architekten AG, in Steffisburg, CHE-101.944.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 07.01.2003, S. 4, Publ. 799786).
Statutenänderung:
17.12.2013.
Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gelöscht und als weitere Adresse eingetragen].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Finanzgeschäfte durchführen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Bestimmungen über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung v. 18.6.1987 sind aus den Statuten gestrichen worden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. [die nachfolgenden Bemerkungen werden gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend].[gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].Gemäss Erklärung vom 17.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Weitere Adresse:
Postfach 208, 3612 Steffisburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser Treuhand, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach Ewald, Barbara, von Langnau im Emmental und Signau, in Buchholterberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg];
Ewald, Urs, von Langnau im Emmental, in Buchholterberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Peter Schenk Architekten AG, in S t e f f i s b u r g, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.1936, S. 6070). Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 oder mehrere Mitglieder].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ewald, Urs, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dällenbach Ewald, Barbara, von Langnau im Emmental und Signau, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Peter. von Thun und Eggiwil, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].