Jürg Eschmann
wohnhaft in Münsingen, aus Wädenswil und Winterthur Aktuelle Mandate: Wind Energy Trading WET AG, BKW Energie AG und mehr Verbundene Personen: Georgeta Bianca Sârbu, Lionel Grandjean, Dominik McInnis und mehr So bleiben Sie über "Jürg Eschmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Eschmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jürg Eschmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Eschmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jürg Eschmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jürg Eschmann arbeiten
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Allgemeiner Hochbau
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Jürg Eschmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Eschmann
Publikationsnummer: HR02-1006023157, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BKW Energie AG, in Bern, CHE-103.258.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2024, Publ. 1006000279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lischke, Volker Herbert Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschmann, Jürg, von Winterthur, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sârbu, Georgeta Bianca, von Luzern, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6006490, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wohlfahrtsfonds der Max A. Sandmeier AG Aarburg, vormals J.C. Bühler, in Aarburg, CH-400.7.908.205-3, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2004, S. 2, Publ. 2313452).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds der Max A. Sandmeier AG Aarburg, vormals J.C. Bühler in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.12.2008 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, Hanspeter, von Seengen, in Aarburg, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator mit Bruno Burkhart [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart];
Bösch, Verena, von Obergösgen, in Hagendorn, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin mit Bruno Burkhart [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart];
Eschmann, Jürg, von Wädenswil, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator mit Bruno Burkhart [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart];
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Rotkreuz, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 852304, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wohlfahrtsfonds der Max A. Sandmeier AG Aarburg, vormals J.C. Bühler, in Aarburg, Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin sowie deren Hinterbliebene bei Alter, Tod, Krankheit, Unfall, Invalidität und besonderer Notlage, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.1999, S. 1483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Rotkreuz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sandmeier, Hanspeter, von Seengen, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eschmann, Jürg, von Wädenswil, in Oftringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösch, Verena, von Obergösgen und Rüti SG, in Hagendorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].