Martin Anton Erlacher
wohnhaft in Niederhelfenschwil, aus Österreich Aktuelle Mandate: swissskills, ReNovium GmbH Verbundene Personen: Rolf Alfred Wehren, Stefan Rudolf Ulmann, Nicole Cornu und mehr So bleiben Sie über "Martin Anton Erlacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martin Anton Erlacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Martin Anton Erlacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martin Anton Erlacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Martin Anton Erlacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Martin Anton Erlacher arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Dienstleistungen für Schulunterricht und sonstigen Unterricht
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Dienstleistungen für Schulunterricht und sonstigen Unterricht
Privatpersonen mit dem Namen Martin Anton Erlacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Anton Erlacher
Publikationsnummer: HR02-1004797883, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
swissskills, in Sursee, CHE-114.559.113, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davatz-Höchner, Christine, von Rheineck und Grüsch, in Messen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellweger, Jürg, von Zürich und Teufen AR, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Ulrich, von Luzern, in Buchrain, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, André, von Rüschegg, in Köniz, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Nicole, von Bülach, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Henrique, von Buchholterberg, in Appenzell, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erlacher, Martin Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6750466, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ReNovium GmbH, bisher in Maienfeld, CH-350.4.003.025-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, Publ. 6225042).
Gründungsstatuten:
15.06.2011.
Statutenänderung:
12.06.2012.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Daniel Thomet, Kirchbühlweg 51, 3007 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erarbeiten, den Handel und Verkauf von Fachliteratur, das Unterrichten im Bereich der Erwachsenenbildung, Berufsschulen und höhere Fachschulen, das Coaching von Betriebsmitarbeiter im Bereich Gastronomie, Pflegegewerbe, und angewandte Berufe und das Abhalten von Veranstaltungen zum Mittel des Gesellschaft Zweckes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomet, Daniel, von Wohlen bei Bern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Maienfeld];
Erlacher, Martin Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Erlacher, Martin A.].