Patrick Michel Durand
wohnhaft in Athenaz (Avusy), aus Collex-Bossy Aktuelle Mandate: HydroNat SA Ingénierie des cours d'eau et des milieux aquatiques, Ecotec, Patrick Durand und mehr Verbundene Personen: Matthieu Zahnd, Amael Paillex So bleiben Sie über "Patrick Michel Durand" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Michel Durand"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Michel Durand" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Michel Durand"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Michel Durand leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Michel Durand arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Michel Durand
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Michel Durand
Publikationsnummer: 1784571, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
HydroNat SA Ingénierie des cours d'eau et des milieux aquatiques, à Sierre, CHE-102.760.720, société anonyme (No. FOSC 91 du 10.05.2012, Publ. 6673840).
Modification des statuts:
14.10.2014.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Gespower Fiduciaire et Conseils SA, Rue de l'Avenir 11, 1950 Sion.
Inscription ou modification de personne(s):
Durand, Patrick, de Collex-Bossy, à Cartigny, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: Durand, Patrick Michel, à Aire-la-Ville].
Publikationsnummer: 6673840, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
HydroNat SA Ingénierie des cours d'eau et des milieux aquatiques, à Sion, CH-626.3.004.428-3, société anonyme (No. FOSC 40 du 26.02.2010, p. 19, Publ. 5516378).
Modification des statuts:
18.04.2012.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
Technoark 10, 3960 Sierre.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit. [biffé: Conseil d'Administration : un ou plusieurs membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Rebord, Yves-Gérard, de Ardon, à Ardon, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Durand, Patrick Michel, de Collex-Bossy, à Aire-la-Ville, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: Durand, Patrick, de Genève, à Genève, vice-président avec signature collective à deux]. Selon déclaration du 28.04.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].