Yves Robert Duc
wohnhaft in Crans-Montana, aus Crans-Montana Aktuelle Mandate: GOLF NOAS SA Verbundene Personen: Hugues Louis Bonvin, Philippe Auguste Duc, Marlyse Lagger-Nanchen und mehr So bleiben Sie über "Yves Robert Duc" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Robert Duc"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Robert Duc" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Robert Duc"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Robert Duc leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Robert Duc arbeiten
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Yves Robert Duc
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Robert Duc
Publikationsnummer: HR02-1004905395, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
GOLF NOAS SA, à Crans-Montana, CHE-106.804.552, société anonyme (No. FOSC 108 du 07.06.2017, p.0, Publ. 3564943).
Nouvelle adresse:
c/o Frédéric Pralong, Rue de Tsampéhro 29, 3971 Chermignon-d'en-Bas.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rey, Prosper, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur, président, avec signature collective à deux;
Bonvin, Sylvie, de Zürich, à Crans-Montana, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Pralong, Frédéric Martin, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, vice-président, avec signature collective à deux];
Duc, Yves Robert, de Crans-Montana, à Crans-Montana, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Duc, Philippe Auguste, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bonvin, Hugues Louis, de Lens, à Lens, administrateur, avec signature collective à deux;
Moret, Etienne Emile, de Sembrancher, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 3484829, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société d'initiative Noas à Chermignon d'en bas SA, à Chermignon, CHE-106.804.552, société anonyme (No. FOSC 83 du 01.05.2009, p. 19, Publ. 4999858).
Modification des statuts:
23.03.2017.
Nouvelle raison sociale:
GOLF NOAS SA.
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouvelle adresse:
c/o Prosper Rey, Villa la Rose Rey, Hlobouil 7, 3971 Chermignon.
Nouveau but:
L'exploitation, la gestion et l'administration du golf de Noas;
mandats dans le cadre de ces activités d'entreprise;
acquisitions mobilières et immobilières, vente et location de terrains, association avec d'autres sociétés et toute activité commerciale et industrielle dans le sens le plus large.
Nouvelles actions:
1'080 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 162 actions à droit de vote privilégié de CHF 200.00 chacune, type A, , 189 actions de CHF 400.00 chacune, type B, toutes nominatives, liées selon statuts].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017] [biffé: Conseil d'Administration : un ou plusieurs membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Berclaz, Emmanuel, de Veyras, à Chermignon, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Clivaz, Angeline, de Chermignon, à Chermignon, administratrice, avec signature collective à deux avec le président;
Rey, Christian, de Chermignon, à Chermignon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Heinzmann, Hildebert, de Visperterminen, à Chermignon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Romailler, Lainez, de Chermignon, à Chermignon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Sylvie, de Zürich, à Crans-Montana, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président [précédemment: à Chermignon, administratrice et secrétaire avec signature collective à deux avec le président];
Pralong, Frédéric Martin, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur et vice-président, avec signature collective à deux;
Cordonier, Georges René, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux;
Duc, Yves Robert, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux;
Tanner, Alfred, de Eriswil, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux;
Rey, Prosper, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur et président, avec signature collective à deux [précédemment: de Chermignon, à Chermignon, président avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].