Beatrice Dreier
wohnhaft in Illnau, aus Trub Aktuelle Mandate: Buds & Bubbles GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Beatrice Dreier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrice Dreier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beatrice Dreier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrice Dreier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Beatrice Dreier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Beatrice Dreier arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Beatrice Dreier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Beatrice Dreier
Publikationsnummer: HR02-1004936165, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schmäh + Dreier Consulting GmbH, in Uster, CHE-109.711.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, S.0, Publ. 7099890).
Statutenänderung:
03.07.2020.
Firma neu:
Dreier Consulting GmbH.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Ebnetstrasse 2, 8308 Illnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmäh-Dreier, Margot, von Zürich, in Uster, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dreier, Beatrice, von Trub, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreier, Urs, von Trub, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dreier, Nicole, von Trub, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 909853, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
gsundpur GmbH, in Illnau-Effretikon, CH-020.4.050.124-3, Rappenstrasse 40, 8307 Effretikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.06.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Catering (Getränke-/Menü/Fingerfood-Service) und Lebensmittelverkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dreier, Beatrice, von Trub, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 7099890, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schmäh + Dreier Consulting GmbH, in Uster, CH-020.4.025.684-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6135112).
Statutenänderung:
20.02.2013.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in Finanzplanung, Steuern, Vermögensanlage, Vorsorge, Buchhaltungen, Liegenschaftsverwaltungen, Informatik und Organisation, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmäh-Dreier, Margot, von Zürich, in Uster, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Dreier, Beatrice, von Trub, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Dreier, Urs, von Trub, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.