Claude Donzé
wohnhaft in Sierre, aus La Chaux-de-Fonds und Les Breuleux Aktuelle Mandate: L'Ho'Ho'Ho... Sàrl Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Claude Donzé" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Donzé"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude Donzé" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Donzé"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claude Donzé leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claude Donzé arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Claude Donzé
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Donzé
Publikationsnummer: HR02-1005096235, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Seconde Nature Sàrl, à Sierre, CHE-102.240.107, société à responsabilité limitée (No. FOSC 102 du 28.05.2020, Publ. 1004898937).
Modification des statuts:
23.12.2020.
Nouveau but:
La société a pour but: la gestion d'entreprises;
la gestion et la location de biens immobiliers;
la construction, la rénovation et I'entretien d'immeubles;
I'hébergement de personnes ou d'entreprises à court, moyen et long terme;
la fourniture de tout type de services aux entreprises et aux personnes;
le négoce, le développement et la commercialisation de produits. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fonder des entreprises qui ont un but identique ou analogue, faire toute opération, conclure tout contrat propre à développer le but de la société en s'y rattachant directement ou indirectement.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donzé, Claude, de La Chaux-de-Fonds, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Donzé, Sandra, de La Chaux-de-Fonds, à Orsières, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 101 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Donzé, Timothé, de La Chaux-de-Fonds, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour 99 parts sociales de CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4128085, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
signakom GmbH, bisher in Gebenstorf, CHE-113.041.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2010, Publ. 5921014).
Statutenänderung:
23.02.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Berninastrasse 46, 8057 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, den Kauf, den Verkauf, die Installation und der Unterhalt von Krankenruf-, Notruf-, Personenruf-, Alarm- und Kommunikationssystemen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Personensicherheit, Elektroinstallationen aller Art sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern, verwalten und vermieten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donzé, Claude, von Zürich und Les Breuleux, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lando, Massimo, von Sirnach, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hensel AG Elektrotechnische Unternehmungen (CHE-102.818.118), in Zürich, Gesellschafterin, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hensel, Alex, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3288691, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
L'Ho'Ho'Ho? Sàrl, à Sierre, CHE-286.959.676, Avenue de la Gare 50, 3977 Granges VS (commune de Sierre), société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Apport en nature et reprise de biens:
selon contrat de transfert de patrimoine du 23.12.2016 et inventaire au 30.06.2016 il est fait apport des actifs de CHF 55'372.10 et des passifs envers les tiers de CHF 18'162.34 de l'entreprise individuelle "
L'Ho'Ho'Ho. . ., Donzé"
, à Sierre (CHE-180.293.795), soit un actif net de CHF 37'209.76 contre remise de 20 parts sociales de CHF 1'000.00, le solde de CHF 17'209.76 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Date des statuts:
23.12.2016.
But:
L'exploitation d'une crêperie, d'un débit de boissons, snacks et toutes activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Donzé, Claude, de La Chaux-de-Fonds, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 23.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.