Yves Donin de Rosière
wohnhaft in Verbier, aus Genève Aktuelle Mandate: Cathyor Engineering SA Verbundene Personen: Laurent Donin de Roisière, Caroline Rossi-Donin de Rosière, Catherine Donin de Rosière So bleiben Sie über "Yves Donin de Rosière" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Donin de Rosière"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Donin de Rosière" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Donin de Rosière"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Donin de Rosière leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Donin de Rosière arbeiten
Erbringung von Leasingdienstleistungen (immaterielle Vermögensgegenstände)
Erbringung von Leasingdienstleistungen (immaterielle Vermögensgegenstände)
Privatpersonen mit dem Namen Yves Donin de Rosière
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Donin de Rosière
Publikationsnummer: HR02-1005275967, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Cathyor Engineering SA, à Val de Bagnes, CHE-102.555.373, société anonyme (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066508). Selon déclaration du 21.07.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
GAS Global Audit Services SA (CHE-100.365.732), à Genève, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Donin de Rosière, Yves, de Genève, à Val de Bagnes, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, administrateur, avec signature individuelle];
Donin de Rosière, Catherine, de Genève, à Val de Bagnes, administratrice, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, administratrice, vice-présidente, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: HR02-1005004134, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Cathyor Engineering SA, à Bagnes, CHE-102.555.373, société anonyme (No. FOSC 227 du 22.11.2019, Publ. 1004766474).
Inscription ou modification de personne(s):
Rossi-Donin de Rosière, Caroline, de Genève, à Dubaï (AE), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administratrice, directrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Donin de Rosière, Yves, de Genève, à Bagnes, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, président, administrateur-délégué, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 2536829, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Cathyor Engineering SA, précédemment à Genève, CHE-102.555.373, société anonyme (No. FOSC 112 du 13.06.2013, Publ. 915879).
Statuts originaires:
12.02.1976.
Modification des statuts:
16.11.2015.
Nouveau siège:
Bagnes.
Nouvelle adresse:
Rue de Patier 7, Chalet la Taupinière, 1936 Verbier.
Nouvelles actions:
4'500 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 4'500 actions nominatives à CHF 100.00 liées selon statuts].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. [biffé: Administration: 1 ou plusieurs membres].
Inscription ou modification de personne(s):
Donin de Rosière, Yves, de Genève, à Verbier (Bagnes), administrateur et président et administrateur-délégué, avec signature individuelle [précédemment: à Genève];
Donin de Rosière, Catherine, de Genève, à Verbier (Bagnes), administratrice et vice-présidente, avec signature individuelle [précédemment: à Genève].