Patrizio De Gol
wohnhaft in Collombey, aus Collombey-Muraz Aktuelle Mandate: De Gol Tec Verbundene Personen: Marylène De Gol-Borgeaud So bleiben Sie über "Patrizio De Gol" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrizio De Gol"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrizio De Gol" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrizio De Gol"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrizio De Gol leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrizio De Gol arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Patrizio De Gol
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrizio De Gol
Publikationsnummer: HR02-1005189600, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
DG Tec Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-105.251.662, société à responsabilité limitée (No. FOSC 50 du 12.03.2021, Publ. 1005123073).
Modification des statuts:
22.04.2021.
Nouveau siège:
Monthey.
Nouvelle adresse:
c/o Technicad engineering SA, Place de Tübingen 5, 1870 Monthey.
Autre adresse:
[biffé: Rue de la Citadelle 18, 1893 Muraz (Collombey)].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Raboud, Daniel, de Monthey, à Monthey, gérant, avec signature collective à deux avec le directeur;
De Gol, Patrizio, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, gérant, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Technicad engineering SA (CHE-106.571.603), à Monthey, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00];
Nickel, Benoît, de Evionnaz, à Collombey-Muraz, président des gérants, avec signature collective à deux [précédemment: président des gérants, avec signature collective à deux avec le directeur];
Barman, Patrick, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux avec le directeur];
Bürgler, Ludovic, de Wettingen, à Troistorrents, gérant, avec signature collective à deux;
Raboud, Serge, de Monthey, à Monthey, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux avec le directeur].
Publikationsnummer: HR02-1005123073, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
DG Tec Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-105.251.662, société à responsabilité limitée (No. FOSC 30 du 12.02.2016, Publ. 2663865).
Inscription ou modification de personne(s):
Technicad engineering SA (CHE-106.571.603), à Monthey, associée, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.00];
De Gol, Patrizio, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, gérant, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: De Gol, Patrice, associé et gérant, directeur, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 1632319, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
FP distribution Sàrl, à Saint-Maurice, CHE-114.851.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 89 du 11.05.2009, p. 25, Publ. 5012034).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
De Gol, Patrizio, de Collombey-Muraz, à Muraz (Collombey), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
De Gol, Fabrice, de Ueberstorf, à Saint-Maurice, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé-gérant et président avec signature individuelle et avec 100 parts sociales de CHF 100.00].