Marco Antonio De Angelis
wohnhaft in Hausen am Albis, aus Schangnau Aktuelle Mandate: MDA asset management GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Marco Antonio De Angelis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Antonio De Angelis"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marco Antonio De Angelis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Antonio De Angelis"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marco Antonio De Angelis leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marco Antonio De Angelis arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Marco Antonio De Angelis
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Antonio De Angelis
Publikationsnummer: HR02-1005355286, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MDA asset management GmbH, in Zürich, CHE-110.274.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247337).
Statutenänderung:
02.12.2021.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Angelis, Marco Antonio, von Schangnau, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 28'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 28'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005247337, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MDA asset management GmbH, in Zürich, CHE-110.274.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Angelis, Annina, von Schangnau, in Hausen am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Angelis, Marco Antonio, von Schangnau, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 28'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 28'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004877244, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MDA asset management GmbH, in Zürich, CHE-110.274.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479083).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Angelis, Marco Antonio, von Schangnau, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 28'000.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Thalwil];
De Angelis, Annina, von Schangnau, in Hausen am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: in Thalwil].