Dimitri Dalaveraj
wohnhaft in Biel/Bienne, aus Forst-Längenbühl Aktuelle Mandate: Suissana Sàrl en liquidation Verbundene Personen: Bruno Henrique De Almeida Oliveira, Soufiane Nedraoui, Serhat Karatay So bleiben Sie über "Dimitri Dalaveraj" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dimitri Dalaveraj"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dimitri Dalaveraj" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dimitri Dalaveraj"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dimitri Dalaveraj leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dimitri Dalaveraj arbeiten
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Dimitri Dalaveraj
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dimitri Dalaveraj
Publikationsnummer: HR02-1005705306, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SANASWISS Life GmbH, in Grenchen, CHE-444.455.460, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalaveraj, Dimitri, von Forst-Längenbühl, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karatay, Serhat, türkischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1005374262, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SANASWISS Life GmbH (SANASWISS Life Sàrl) (SANASWISS Life Sagl) (SANASWISS Life Ltd liab Co), in Grenchen, CHE-444.455.460, Bielstrasse 120, 2540 Grenchen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.12.2021.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich, Handel mit und Verkauf von diesbezüglichen Produkten und Dienstleistungen, Erbringung von Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Kredite, Hypotheken, Versicherungen, mit Ausnahme aller Handlungen, die nach dem BewG verboten sind, Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten. Kann ausserdem entweder auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter alle Finanz-, Handels-, Wertpapier- oder Immobiliengeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, und sich in jeder Form an allen ähnlichen Unternehmungen beteiligen, insbesondere durch die Übernahme von Beteiligungen an ähnlichen Unternehmen, ferner auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 30.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dalaveraj, Dimitri, von Forst-Längenbühl, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Karatay, Serhat, türkischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005139466, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Suissana Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-431.471.567, société à responsabilité limitée (No. FOSC 53 du 17.03.2021, Publ. 1005125805).
Modification des statuts:
22.03.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Dalaveraj, Dimitri, de Forst-Längenbühl, à Biel/Bienne, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
De Almeida Oliveira, Bruno Henrique, ressortissant brésilien, à Port, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 35 parts sociales de CHF 100.00;
Karatay, Serhat, ressortissant turc, à Biel/Bienne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 60 parts sociales de CHF 100.00;
Nedraoui, Soufiane, ressortissant italien, à Biel/Bienne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 35 parts sociales de CHF 100.00.