Pablo Cuenca
wohnhaft in Wilchingen, aus Riva San Vitale Aktuelle Mandate: Verein Schulkooperation Schaffhausen Verbundene Personen: Markus Peter Guldener, Rolf Michael Gnädinger, Mattias Ernst und mehr So bleiben Sie über "Pablo Cuenca" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pablo Cuenca"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Pablo Cuenca" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pablo Cuenca"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Pablo Cuenca leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Pablo Cuenca arbeiten
Primarschulen
Primarschulen
Privatpersonen mit dem Namen Pablo Cuenca
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Pablo Cuenca
Publikationsnummer: 4226455, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Verein Schulkooperation Schaffhausen, in Hallau, CHE-116.448.737, Verein (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1894661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uijs, Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rahm, Gabrielle, von Hallau, in Hallau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnädinger, Rolf Michael, von Ramsen, in Hallau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusi, Eveline, von Lenk, in Hallau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guldner, Markus Peter, von Zürich, in Hallau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cuenca, Pablo, von Riva San Vitale, in Wilchingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 7077676, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Speed Service GmbH, in Glarus, CH-320.4.056.032-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2011, S. 0, Publ. 6285302).
Firma neu:
Speed Service GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.02.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o PACK-iT GmbH, Schützenstrasse 59, 8245 Feuerthalen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuenca, Pablo, von Riva San Vitale, in Wilchingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: in Luchsingen (Glarus Süd), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Etter, Beat, von Sulgen, in Luchsingen (Glarus Süd), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
PACK-iT GmbH (CH-290.4.016.466-4), in Feuerthalen, Liquidatorin.
Publikationsnummer: 6122406, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Speed Service GmbH, in Glarus, CH-320.4.056.032-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 9, Publ. 5534676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Philipp, von Sulgen, in Luchsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaccaria, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Luchsingen (Glarus Süd), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher:in Luchsingen];
Cuenca, Pablo, von Riva San Vitale, in Luchsingen (Glarus Süd), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Zaccaria-Etter, Andrea, von Sulgen, in Luchsingen (Glarus Süd), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher:in Luchsingen].