Jean Christophe Crettenand
wohnhaft in Riddes, aus Isérables Aktuelle Mandate: Fondation Les Moulins de la Fare, RedElec Technologie SA Verbundene Personen: Rita Nelly Zufferey, Josiane Marie Challandes, Edmond Rudi Crettenand und mehr So bleiben Sie über "Jean Christophe Crettenand" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jean Christophe Crettenand"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jean Christophe Crettenand" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jean Christophe Crettenand"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jean Christophe Crettenand leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jean Christophe Crettenand arbeiten
Produktion von Lebensmitteln
Herstellung von Kunststoffen und chemischen Stoffen
Produktion von Lebensmitteln
Herstellung von Kunststoffen und chemischen Stoffen
Privatpersonen mit dem Namen Jean Christophe Crettenand
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jean Christophe Crettenand
Publikationsnummer: HR01-1005211719, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Fondation Les Moulins de la Fare, à Isérables, CHE-191.591.883, c/o Narcisse Crettenand, Chemin des Comballes 3, 1914 Isérables, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
15.01.2021. 26.05.2021.
But:
restaurer, remettre en fonction, entretenir les moulins de la Fare sis au Chemin des Comballes 3, à Isérables;
conserver, acquérir les objets, les outils en relation avec les moulins et les céréales;
concevoir et créer autour des moulins et des céréales, des visites, des animations;
recréer la filière du blé au four à pain;
acquérir des bâtiments (raccard, grenier), des terrains (champs pour les céréales), en relation avec les buts de la fondation;
restaurer, entretenir, mettre en valeur le patrimoine de la fondation;
d'une manière générale, participer à l'essor du tourisme à Isérables, y compris créer des gîtes et des chambres d'hôtes;
à cet effet, la fondation pourra recevoir tous dons en espèces ou en nature, tous subsides et tous revenus qui seront affectés aux buts fixés;
tout but lucratif est exclu.
Réserve de modification du but par les fondateurs:
cf. acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
Crettenand, Narcisse Gérard, de Isérables, à Isérables, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Crettenand, Edmond Rudi, de Isérables, à Riddes, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Crettenand, Jean Christophe, de Isérables, à Riddes, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Challandes, Josiane Marie, de Val-de-Ruz, à Saint-Blaise, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Crettenand, Edgard Nicolas, de Isérables, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Zufferey, Rita Nelly, de Chippis, à Riddes, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
CEFIMA SA - Fiduciaire de Leytron (CHE-106.993.329), à Leytron, organe de révision.
Publikationsnummer: 1298011, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
RedElec Technologie SA, à Riddes, CHE-113.683.868, société anonyme (No. FOSC 151 du 06.08.2010, p. 13, Publ. 5761164).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delaloye, Maurice, de Riddes, à Riddes, président, avec signature collective à deux;
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Larpin, Pascal, de Féchy, à Charrat, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Narcisse, de Isérables, à Isérables, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Vouillamoz, Raymond, de Riddes, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux;
Delessert, Frédéric, de Sion, à Bramois (Sion), administrateur, avec signature collective à deux;
Rouiller-Monay, Stéphane, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: Rouiller, Stéphane, secrétaire (hors-conseil) sans droit de signature];
Crettenand, Jean Christophe, de Isérables, à Riddes, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature.