Gérard-Philippe Crettaz
wohnhaft in Riddes, aus Riddes Aktuelle Mandate: Solutions custom made Sàrl, CRETTAventure Sàrl Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Gérard-Philippe Crettaz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gérard-Philippe Crettaz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gérard-Philippe Crettaz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gérard-Philippe Crettaz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gérard-Philippe Crettaz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gérard-Philippe Crettaz arbeiten
Innenarchitektur und Raumgestaltung
Handel (Bekleidung)
Innenarchitektur und Raumgestaltung
Handel (Bekleidung)
Privatpersonen mit dem Namen Gérard-Philippe Crettaz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gérard-Philippe Crettaz
Publikationsnummer: 4329233, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Solutions custom made Sàrl, à Riddes, CHE-150.894.754, c/o CRETTAventure Sàrl, Rue de Pré-Giroud 4, 1908 Riddes, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
18.06.2018.
But:
création, développement et construction de projets de stands, de projets d'agencement et de décoration d'intérieur ainsi qu'architecturaux, conseil dans le domaine de l'événementiel ainsi qu'importation, exportation, transformation, location de containers et de décors;
la société pourra également effectuer toutes prestations dans la location de mobilier et des prestations de logistique (stockage, livraison et gestion de matériel) (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel avec accusé de réception ou par avis inséré dans la FOSC (si les adresses de tous les associés ne sont pas connues) pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 18.06.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Crettaz, Gérard-Philippe, de Riddes, à Riddes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6618814, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
CRETTAventure Sàrl, à Riddes, CH-621.4.006.401-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 144 du 27.07.2011, Publ. 6273766).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crettaz, Valentin, de Riddes, à Fully, associé, sans droit de signature, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Crettaz, Grégoire, de Riddes, à Saxon, associé, sans droit de signature, pour 90 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettaz, Gérard-Philippe, de Riddes, à Riddes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec 10 parts sociale de CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4719628, Handelsregister-Amt Wallis
CRETTAventure Sàrl, à Riddes, CH-621.4.006.401-0, société à responsabilité limitée (FOSC no 194 du 6.10.2006, p. 17, publ. 3580714).
Modification des statuts:
20.10.2008.
Nouveau but:
achat et vente de chaussures, vêtements et accessoires de mode sport-chic;
managing et consulting d'événements culturels (cf statuts). Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption;
pour les détails, voir statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou courriel. Statuts modifiés et adaptés au nouveau droit. Selon déclaration de l'associé-gérant du 07.10.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Inscription ou modification de personnes:
Crettaz, Gérard-Philippe, de Riddes, à Riddes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 1'000.--];
Crettaz, Valentin, de Riddes, à Fully, associé, sans droit de signature, pour 100 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Crettaz, Grégoire, de Riddes, à Saxon, associé, sans droit de signature, pour 90 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: à Saillon, pour une part sociale de CHF 9'000.--].