Dario Cova
wohnhaft in Pazzallo, aus Italien Aktuelle Mandate: Rolam SA Verbundene Personen: Vittoria Terzi So bleiben Sie über "Dario Cova" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dario Cova"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dario Cova" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dario Cova"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dario Cova leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dario Cova arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Dario Cova
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dario Cova
Publikationsnummer: 4435893, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4170029, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4055525, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175463).
Statutenänderung:
02.02.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien- und Projektentwicklungen sowie die Finanzierung derselben. Sie bezweckt weiter den Erwerb, die Veräusserung, die Verwaltung und die Führung von jeder Art von Gastwirtschaftsgewerben. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In - uns Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valsangiacomo, Gianluigi, von Balerna, in Rovio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.