Vérène Corvasce-von Schumacher
wohnhaft in Chalais, aus Sion Aktuelle Mandate: Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain Verbundene Personen: Monique von Schumacher Markovic, Javier Franco, Thomas Lang und mehr So bleiben Sie über "Vérène Corvasce-von Schumacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vérène Corvasce-von Schumacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vérène Corvasce-von Schumacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vérène Corvasce-von Schumacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vérène Corvasce-von Schumacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vérène Corvasce-von Schumacher arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Vérène Corvasce-von Schumacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vérène Corvasce-von Schumacher
Publikationsnummer: HR02-1004500466, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain, in Luzern, CHE-114.725.794, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6829324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Reto, von Knutwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Moos, Andreas Igor, von Luzern, in Horw, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Moos, Andreas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Schumacher Markovic, Monique, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Corvasce-von Schumacher, Vérène, von Sion, in Chalais, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
von Schumacher, Marie-Noëlle, von Luzern, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lang, Thomas, von Berneck und Horw, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6829324, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain, in Luzern, CH-100.7.789.857-4, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 11, Publ. 5571846).
Urkundenänderung:
16.07.2012.
Domizil neu:
c/o Daniel W. Horat, Schönbühlstrand 30, 6005 Luzern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.] [gestrichen: Statuten vom 06.02.2009].[Gestrichene Hinweise auf hinterlegte Reglemente aufgrund geänderter Bestimmungen der HRegV.] [gestrichen: Reglement vom 18.03.2010].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Schumacher, Beat, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corvasce-von Schumacher, Vérène, von Sion, in Chalais, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Corvasce, Vérène, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Schumacher Markovic, Monique, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Franco, Javier, von Luzern, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horat, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Reto, von Knutwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Moos, Andreas, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Schumacher, Marie-Noëlle, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.